Samuel Reto Hagnauer
residente a Bern, da Aarau Mandati attuali: ArcadeConcerts GmbH Persone correlate: Thomas Karl Britt Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Samuel Reto Hagnauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Samuel Reto Hagnauer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Samuel Reto Hagnauer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Samuel Reto Hagnauer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Samuel Reto Hagnauer
Persone con il nome Samuel Reto Hagnauer lavorano in questi rami economici
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Privato con il nome Samuel Reto Hagnauer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Samuel Reto Hagnauer
Numero di pubblicazione: HR02-1005071181, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ArcadeConcerts GmbH, bisher in Stans, CHE-318.303.849, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096363).
Statutenänderung:
14.12.2020.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Seeburgstrasse 49e, 6006 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagnauer, Samuel Reto, von Aarau, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Britt, Thomas Karl, von Mels, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00].
Numero di pubblicazione: 4096363, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
ArcadeConcerts GmbH, in Stans, CHE-318.303.849, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3110799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Ludwig, von Hasle (LU), in Luzern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagnauer, Samuel Reto, von Aarau, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Numero di pubblicazione: 3110799, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
ArcadeConcerts GmbH, in Stans, CHE-318.303.849, Alter Postplatz 2, 6370 Stans, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.10.2016.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in Veranstaltungen im Bereich Kultur und Unterhaltung, dem Management von Künstlern sowie in der Entwicklung von und dem Handel mit geistigen Eigentumsrechten. Sie kann im Übrigen alle Rechtsgeschäfte tätigen, welche geeignet sind, zur Entwicklung der Gesellschaft beizutragen und in direkter oder indirekter Beziehung zum Gesellschaftszweck stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Betriebsstätten errichten, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 03.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Britt, Thomas Karl, von Mels, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00;
Wicki, Ludwig, von Hasle (LU), in Luzern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00;
Hagnauer, Samuel Reto, von Aarau, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.