Jürg Hagmann
residente a Baden, da Däniken Mandati attuali: Kompetenzzentrum Records Management AG, Hagmann RIM Consulting e di più Persone correlate: Daniel Spichty, Bruno Gottfried Wildhaber, Daniel Burgwinkel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Hagmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Hagmann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Hagmann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Hagmann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürg Hagmann
Persone con il nome Jürg Hagmann lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza PR
Altre libere professioni
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per consulenza PR
Altre libere professioni
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Jürg Hagmann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Hagmann
Numero di pubblicazione: HR02-1005569700, Ufficio del registro di commercio Berna
Personenaufzug Matte-Plattform AG, in Bern, CHE-107.905.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann, Jürg, von Bern und Sevelen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Marc Daniel, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005341050, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personenaufzug Matte-Plattform AG, in Bern, CHE-107.905.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 28.08.2020, Publ. 1004966671).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Jürg, von Bern und Sevelen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hagmann, Marc Daniel, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005219892, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Kompetenzzentrum Records Management GmbH, in Zollikon, CHE-110.530.458, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759145).
Statutenänderung:
04.06.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 246'328.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 181'207.19 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Kompetenzzentrum Records Management AG.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Bruno, von Flums, in Schwerzenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Burgwinkel, Daniel, von Känerkinden, in Känerkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stutz, Jürg W., von Sarmenstorf, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Neuenschwander, Peter K., von Langnau im Emmental, in Zollikon, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Hagmann, Jürg, von Däniken, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spichty, Daniel, von Münchenstein, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].