Daniel Marc Hager
residente a Hedingen, da Kaltbrunn Mandati attuali: ICF Services GmbH, Inhouse Gastro AG Persone correlate: Michael Sieber, Leo Markus Bigger, Leo Markus Bigger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Marc Hager", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Marc Hager"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Marc Hager", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Marc Hager"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Marc Hager
Persone con il nome Daniel Marc Hager lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Daniel Marc Hager
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Marc Hager
Numero di pubblicazione: HR02-1005926904, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ICF Services GmbH, in Dübendorf, CHE-110.469.959, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936108).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lämmle, Simon, von Kreuzlingen, in Pfyn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hager, Daniel Marc, von Kaltbrunn, in Hedingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Sieber, Michael, von Reichenbach im Kandertal, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bigger, Leo, von Vilters-Wangs, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005916486, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Inhouse Gastro AG, in Dübendorf, CHE-458.897.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313037).
Statutenänderung:
16.11.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Gastronomie- und Hotelbereich, den Handel von Wohnbedarf und Pflanzen sowie Bücher, Medien und Handelswaren. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Ausrichtung von Veranstaltungen und Catering Dritter sowie die Organisation und Herstellung von Veranstaltungsdekorationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lämmle, Simon, von Kreuzlingen, in Pfyn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Habegger, Peter, von Trub, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigger, Leo, von Vilters-Wangs, in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hager, Daniel Marc, von Kaltbrunn, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004756098, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Inhouse Gastro AG, in Dübendorf, CHE-458.897.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2019, Publ. 1004698650).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Legler, Nicolas, von Val-de-Travers, in Muhen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sieber, Michael, von Reichenbach im Kandertal, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habegger, Peter, von Trub, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hager, Daniel Marc, von Kaltbrunn, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.