Heinz Alois Hafner
residente a Zürich, da Waldkirch e Zürich Mandati attuali: Engineering Management Selection E.M.S. AG, Corporate Management Selection C.M.S. AG e di più Persone correlate: Michele Nicola Butti, Michael Franz Xaver Hutter, Melanie Decker e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinz Alois Hafner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinz Alois Hafner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinz Alois Hafner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinz Alois Hafner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Heinz Alois Hafner
Persone con il nome Heinz Alois Hafner lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Intermediazione lavoratori
Esercizio di una società partecipate
Servizi per consulenza manageriale
Intermediazione lavoratori
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Heinz Alois Hafner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Alois Hafner
Numero di pubblicazione: HR02-1005340330, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
CE Communication Executive AG, bisher in Zürich, CHE-106.775.749, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2653905).
Statutenänderung:
05.11.2021.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Industriestrasse 28, 9100 Herisau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hafner, Heinz Alois, von Zürich und Waldkirch, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Butti, Michele Nicola, von Freienbach, in Zürich, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wullschleger, Werner, von Zofingen, in Amlikon-Bissegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3589559, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Engineering Management Selection E.M.S. AG Zürich, in Zürich, CHE-113.721.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2876431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühl, Dr. Beat, von Trubschachen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Heinz Alois, von Zürich und Waldkirch, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2876431, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Engineering Management Selection E.M.S. AG Zürich, in Zürich, CHE-113.721.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2761967).
Statutenänderung:
25.05.2016, 01.06.2016.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder Fax) an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung vom 25.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fasching Treuhand (CHE-110.219.322), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hafner, Heinz Alois, von Zürich und Waldkirch, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brechbühl, Dr. Beat, von Trubschachen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Basel (CHE-204.319.631) [bisher: Basel (CH-270.9.001.453-2)].