Peter Härdi
residente a Olten, da Schlossrued Mandati attuali: Simsir & Partner GmbH Persone correlate: Saniye Simsir Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Härdi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Härdi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Härdi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Härdi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Härdi
Persone con il nome Peter Härdi lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Peter Härdi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Härdi
Numero di pubblicazione: HR02-1005457511, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
kune-consulting ag, in Olten, CHE-282.934.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2017, Publ. 3710475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Härdi, Peter, von Schlossrued, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Döhring, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Killwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005267054, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Simsir Coaching GmbH, in Olten, CHE-456.344.979, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084779).
Statutenänderung:
30.07.2021.
Firma neu:
Simsir & Partner GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simsir, Saniye, türkische Staatsangehörige, in Olten, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Härdi, Peter, von Schlossrued, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005120421, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
SEPH GmbH (SEPH Sàrl) (SEPH Sagl) (SEPH LLC), in Brugg, CHE-313.982.622, Ringstrasse 26, 5116 Schinznach Bad, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2021.
Zweck:
Erbringung von Management-Dienstleistungen, insbesondere Unternehmensberatung, Managementunterstützung, Projektleitung und Interimsmanagement. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 18.02.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Härdi, Peter, von Staufen, in Brugg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.