Sandra Hachenberger
residente a Hölstein, da Seltisberg Mandati attuali: EO Guide GmbH, Synceed GmbH Persone correlate: Manuel Spinnler, Philipp Spinnler, Ken Hachenberger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandra Hachenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandra Hachenberger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Sandra Hachenberger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Sandra Hachenberger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Sandra Hachenberger
Persone con il nome Sandra Hachenberger lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Sandra Hachenberger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Sandra Hachenberger
Numero di pubblicazione: HR02-1005630620, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Synceed GmbH, in Hölstein, CHE-113.231.874, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spinnler, Manuel, von Seltisberg, in Bennwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Spinnler, May-Cathleen, deutsche Staatsangehörige, in Bennwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hachenberger, Ken, deutscher Staatsangehöriger, in Hölstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Hachenberger, Sandra, von Seltisberg, in Hölstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004833922, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Berichtigung des im SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 826 vom 11.02.2020. EO Guide GmbH, in Bennwil, CHE-480.803.195, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020, Publ. 1004830709).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spinnler, Manuel, von Seltisberg, in Bennwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hachenberger, Sandra, von Seltisberg, in Hölstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spinnler, Philipp, von Seltisberg, in Hölstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu dreien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1004830709, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
EO Guide GmbH (EO Guide Sàrl) (EO Guide Sagl) (EO Guide Ltd liab. Co), in Bennwil, CHE-480.803.195, Herrenmattweg 1, 4431 Bennwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2019.
Zweck:
Entwicklung und Vermarktung von Software, primär im Bereich von mobilen Applikationen, sekundär in Bereichen Webseiten und E-Commerce. Die Gesellschaft kann als Produzent sowie auch als Betreiber in Erscheinung treten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 21'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.12.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Spinnler, Manuel, von Seltisberg, in Bennwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hachenberger, Sandra, von Seltisberg, in Hölstein, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spinnler, Philipp, von Seltisberg, in Hölstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.