Stefan Haag
residente a Wettswil, da Wuppenau Mandati attuali: Haag Sportmental + Mental Coaching + Beratung Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Haag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Haag"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Haag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Haag"
|
|
Stefan Haag
residente a Jonschwil, da Sulgen Mandati attuali: Solargenossenschaft Jonschwil-Schwarzenbach, PricewaterhouseCoopers AG Persone correlate: Andreas Fischler, Thomas Gämperli, Stefan Wild e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Haag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Haag"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Haag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Haag"
|
|
Stefan Haag
residente a Tuttwil, da Sulgen Mandati attuali: Adcubum AG Persone correlate: Tobias Stephan Marbler, Björn Zapadlo, Rico Schoch e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Haag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Haag"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Haag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Haag"
|
|
Stefan Haag
residente a Grenchen, da Hüttwilen Mandati attuali: Glassline Swiss GmbH in Liquidation, Haag planambau Persone correlate: Oliver Ramseyer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Haag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Haag"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Haag", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Haag"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stefan Haag
Persone con il nome Stefan Haag lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Produzione e fornitura di energia elettrica
Servizi fiduciari
Fornitura di servizi informatici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Uffici di architettura e ingegneria
Altre servici in educazione
Produzione e fornitura di energia elettrica
Servizi fiduciari
Fornitura di servizi informatici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Stefan Haag
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Haag
Numero di pubblicazione: HR02-1006097689, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Haag-Streit AG, in Köniz, CHE-105.968.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005891842).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006068534, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Haag-Streit Holding AG, in Köniz, CHE-102.169.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2024, Publ. 1006024264).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006037009, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Quickmail AG, in St. Gallen, CHE-114.998.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005779235).
Statutenänderung:
14.05.2024.
Firma neu:
QIMAG AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Unternehmens für die Annahme und die Zustellung von Postsendungen, Erbringung nichtreservierter Postdienstleistungen sowie vor- und nachgelagerten Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haag, Stefan, von Wuppenau, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halpern, Rachel, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chevallaz, Frédéric, von Aubonne, in Vulliens, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehlbach, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Hachenburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roos, Anita, von Menznau, in Bolken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].