Thomas Gutknecht
residente a Ennetbaden, da Thalheim an der Thur Mandati attuali: Gametime AG Persone correlate: Louise Gutknecht Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Gutknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Gutknecht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Gutknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Gutknecht"
|
|
Thomas Gutknecht
residente a Cortaillod, da Ried bei Kerzers Mandati attuali: AMICS Automation SA, AMICS SA Persone correlate: Mégane Podwysocki, Manuel Florez, François Avocat-Maulaz e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Gutknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Gutknecht"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Gutknecht", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Gutknecht"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Gutknecht
Persone con il nome Thomas Gutknecht lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Uffici di architettura e ingegneria
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Commercio di beni di consumo
Uffici di architettura e ingegneria
Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature
Privato con il nome Thomas Gutknecht
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Gutknecht
Numero di pubblicazione: HR02-1005154405, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
AMICS (Valais) SA, à Sion, CHE-497.851.593, société anonyme (No. FOSC 50 du 12.03.2020, Publ. 1004851457).
Inscription ou modification de personne(s):
Avocat-Maulaz, François, ressortissant français, à Margencel (FR), avec procuration collective à deux;
Florez, Manuel, de La Roche, à Conthey, avec procuration collective à deux;
Gutknecht, Thomas, de Ried bei Kerzers, à Cortaillod, avec procuration collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2931643, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gametime AG, in Zürich, CHE-112.967.470, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, Publ. 6434670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Franz Georg, von Bern und Herzogenbuchsee, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutknecht, Thomas, von Thalheim an der Thur, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Weber Gähwiler Revisions AG (CHE-101.933.998), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Weber Gähwiler Revisions AG].
Numero di pubblicazione: 5314130, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Gamecity GmbH, in Zürich, CH-020.4.019.343-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2009, S. 28, Publ. 4849840). [Die Bemerkung wird gestrichen.] [bisher: Mit Verfügung vom 11.07.2006 des Bezirksgerichtes Zürich wird Thomas Gutknecht, von Thalheim an der Thur, in Bettwil, im Sinne einer einstweiligen vorsorglichen Massnahme mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführungsbefugnis bezüglich der Gesellschaft entzogen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gutknecht, Thomas, von Thalheim an der Thur, in Bettwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gamecity GmbH (CH-020.4.019.343-5), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.