Werner Gurtner
residente a Winterthur, da Schwarzenburg e Winterthur Mandati attuali: Bears-Consulting GmbH Persone correlate: Dagmar Monika Gawenda-Mathis Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Gurtner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Gurtner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Werner Gurtner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Werner Gurtner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Werner Gurtner
Persone con il nome Werner Gurtner lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Werner Gurtner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Werner Gurtner
Numero di pubblicazione: 6165422, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bears-Consulting GmbH, in Winterthur, CH-020.4.041.004-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2009, S. 23, Publ. 5276534).
Statutenänderung:
08.04.2011, 19.04.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das branchenunabhängige Beraten, Schulen und Coachen von Organisationen, Einzelpersonen, Prozessen, Teams, Gruppen, Fach- und Führungskräften aller Art im In- und Ausland. Umfassende Personaldienstleistungen / Outplacement, SAP-Beratungen und Schulung. Handel mit Waren jeglicher Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles vorkehren, was ihrem Zwecke dient. Sie kann im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gawenda-Mathis, Dagmar Monika, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Gurtner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Numero di pubblicazione: 4987606, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Maschinenfabrik Rieter AG, in Winterthur, CH-020.3.916.776-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2009, S. 30, Publ. 4861438).
Statutenänderung:
31.03.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Maschinenfabrik und Handelsunternehmung in Winterthur und an anderen Orten, den Erwerb von und Handel mit Patenten, Muster- und Modellrechten, Marken und anderen immateriellen Gütern, die Erstellung von Studien über Beratung bei der Erstellung und dem Betrieb von Anlagen und Vorgängen auf technischem Gebiet. Die Gesellschaft kann sich an anderen Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann Verwaltungsdienstleistungen für Dritte übernehmen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann überdies anderen Gruppengesellschaften des Rieter-Konzerns Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wacker, Kurt, von Bottighofen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bösch, Martin, von Mogelsberg, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Büchler, Jürg, von Mogelsberg, in St. Ursen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gurtner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3414432, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Maschinenfabrik Rieter AG, in Winterthur, CH-020.3.916.776-1, Betrieb einer Maschinenfabrik und Handelsunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2005, S. 16, Publ. 2972992).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberli, Heinrich, von Nussbaumen, in Steckborn, mit Kollektivprokura zu zweien;
Koch, Walter, von Eglisau, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bühlmann, Max, von Winterthur, in Dinhard, mit Kollektivprokura zu zweien;
Grünig, Peter, von Burgistein, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ribbers, Ronald, niederländischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Disimino, Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bockhahn, Jens-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Gurtner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfeifer, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Neunkirch, mit Kollektivprokura zu zweien;
Röthlisberger, Lukas, von Zürich, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.