Denise Gurtner
residente a Brüttisellen, da Kirchdorf (BE) Mandati attuali: Garage Senteler GmbH Persone correlate: Lars Senteler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Gurtner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Gurtner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Gurtner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Gurtner"
|
|
Denise Gurtner
residente a Kriegstetten, da Oensingen Mandati attuali: Stiftung Discherheim - Wohnen und Arbeiten Solothurn Persone correlate: Beat Markus Späti, Tanja Zimmermann, Melania Beatrice Lupi Thomann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Gurtner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Gurtner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Gurtner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Gurtner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Denise Gurtner
Persone con il nome Denise Gurtner lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Esercizio delle case di riposo e per disabili
Privato con il nome Denise Gurtner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Denise Gurtner
Numero di pubblicazione: HR02-1005949969, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Stiftung Discherheim - Wohnen und Arbeiten Solothurn, in Solothurn, CHE-110.248.329, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2023, Publ. 1005883143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Simon, von Burgdorf, in Solothurn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurtner, Denise, von Oensingen, in Kriegstetten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Tanja, von Buchegg, in Buchegg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004697134, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
My Lord GmbH, in Sutz-Lattrigen, CHE-307.915.445, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, S.0, Publ. 7165656).
Statutenänderung:
08.08.2019.
Firma neu:
Tick Factory GmbH.
Sitz neu:
Nidau.
Domizil neu:
Hauptstrasse 121a, 2560 Nidau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und den Handel im In- und Ausland mit Waren aller Art, insbesondere mit Uhren und Schmuck. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurtner, Denise, von Schwarzenburg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franzin, Roberto, von Sutz-Lattrigen, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 7165656, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
My Lord GmbH, in Sutz-Lattrigen, CH-036.4.056.919-5, Grossacherweg 15b, 2572 Sutz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.04.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion und den Handel im In- und Ausland von Modeartikeln, Leder- und Textilwaren, Accessoires, Lifestyleartikeln und anderen damit verbundenen Waren. Sie kann im übrigen alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere Consulting und andere Beratungen, anbieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter sowohl Grundstücke erwerben und renovieren als auch verwalten sowie Wertschriften kaufen und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 17.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gurtner, Denise, von Schwarzenburg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.