Dr. Brigitte Guggisberg
residente a Seltisberg, da Belp Mandati attuali: Helvetia Anlagestiftung Persone correlate: Jan Bärthel, Manuel Holzinger, Markus Schär e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Brigitte Guggisberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Brigitte Guggisberg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Brigitte Guggisberg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Brigitte Guggisberg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Brigitte Guggisberg
Persone con il nome Brigitte Guggisberg lavorano in questi rami economici
Esercizio di una fiduciarie e altre fondiarie
Esercizio di una fiduciarie e altre fondiarie
Privato con il nome Brigitte Guggisberg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Brigitte Guggisberg
Numero di pubblicazione: HR02-1005944885, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berimag AG, in Bern, CHE-102.762.624, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600089).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Mark, von Reinach (AG), in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärli, Alois Kaspar, von Willisau, in Kerzers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bichsel, Simon, von Rüegsau, in Wabern (Köniz), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Valentine, von Bern, in Kirchberg BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Guggisberg, Brigitte, von Niedermuhlern, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wittwer, Simon, von Trub, in Belp, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisetti, Giorgio, von Bern und Balerna, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedli, Michael, von Landiswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005924370, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Von Graffenried AG Liegenschaften, in Bern, CHE-101.276.976, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005846565).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burch, Noelia, von Sarnen, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Dürig, Gaby, von Rüschegg, in Kehrsatz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mäder, Pascal, von Niederwil (AG), in Gretzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baldi-Aebi, Valentine Bess, von Bern, in Kirchberg BE, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bichsel, Simon Christian, von Rüegsau, in Wabern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien;
Guggisberg, Brigitte Marta, von Niedermuhlern, in Schliern b. Köniz (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004972003, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
g + g consult ag, in Seltisberg, CHE-101.475.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2009, S.7, Publ. 5071296).
Firma neu:
g + g consult ag in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.08.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggisberg, Dr. Brigitte, von Belp, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hollenstein-Guggisberg, Susanne, von Seltisberg und Belp, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggisberg, Dr. Ulrich, von Belp, in Seltisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].