Adrian Gsell
residente a Pfäffikon, da Zihlschlacht-Sitterdorf Mandati attuali: Optimierungscoach.ch AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Gsell", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Gsell"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Gsell", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Gsell"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adrian Gsell
Persone con il nome Adrian Gsell lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Adrian Gsell
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Gsell
Numero di pubblicazione: HR01-1005917896, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Optimierungscoach.ch AG, in Pfäffikon, CHE-396.354.067, Bodenackerstrasse 16a, 8330 Pfäffikon ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.12.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen in der Beratung, Schulung, Training und Coaching, sowohl im geschäftlichen wie auch im privaten Bereich. Zudem den Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Luxusgüter wie Fahrzeuge (an Land, auf- und unter- dem Wasser, sowie in der Luft), Uhren, Markentaschen usw. Des Weiteren kann sie den Verlieh und die Vermietung von Gütern aller Art, insbesondere Fahrzeugen, Uhren, Schmuck usw. betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gsell, Adrian, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005914357, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ZUSTIEG GmbH, bisher in Amriswil, CHE-461.089.994, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005322213).
Statutenänderung:
30.11.2023.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Bernhardswiesstrasse 32, 9014 St. Gallen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gsell, Adriana, von Amriswil, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 128 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: slowakische Staatsangehörige, in Amriswil].
Numero di pubblicazione: HR02-1005867397, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Putzfrauenagentur Grossraum Basel GmbH, in Pfäffikon, CHE-496.155.930, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004784863).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellenberger, Lilian, von Oberegg, in Pfäffikon, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Gsell, Adrian, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schollin-Borg, Andreas Hugonin, von Val de Bagnes, in Val de Bagnes, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Fallegger, Felicitas, von Beromünster, in Lindau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jelmini, Sandro Riccardo, von Quinto, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ross, Jeff, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cayetano, Davide Armando, von Melide, in Préverenges, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.