Fabio Gruosso
residente a Turbenthal, da Italia Mandati attuali: FG Group Swiss GmbH, Bovino Trade GmbH e di più Persone correlate: Zdenek Hicl, Pavel Brusalinschi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabio Gruosso", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabio Gruosso"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Fabio Gruosso", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Fabio Gruosso"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Fabio Gruosso
Persone con il nome Fabio Gruosso lavorano in questi rami economici
Costruzione di edifici
Altro commercio con prodotti diversi
Servizi fiduciari
Costruzione di edifici
Altro commercio con prodotti diversi
Servizi fiduciari
Privato con il nome Fabio Gruosso
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Fabio Gruosso
Numero di pubblicazione: HR02-1006108951, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZMBC Immobilienmanagement GmbH, in Zürich, CHE-415.916.944, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2024, Publ. 1006029870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruosso, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Turbenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006045966, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Restyling House Swiss GmbH, in Zell (ZH), CHE-330.728.125, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2022, Publ. 1005452278).
Statutenänderung:
14.05.2024.
Firma neu:
FG Group Swiss GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Generalunternehmung, insbesondere Kauf, Verkauf, Vermittlung, Überbauung, Vermietung und Verwaltung von Grundstücken und Liegenschaften auf eigene oder fremde Rechnung sowie den Handel, Transport und Verkauf von Waren aller Art, vor allem Baumaterialien, im In- und Ausland. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft das Erbringen von Architekturdienstleistungen aller Art, insbesondere in den Bereichen Planung Beratung, Projektmanagement und Projektentwicklung sowie die Entwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Talamoni, Mirko, italienischer Staatsangehöriger, in Premosello-Chiovenda (IT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mozzanini, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Premosello-Chiovenda (IT), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruosso, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: HR02-1006029870, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ZMBC Immobilienmanagement GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-415.916.944, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2024, Publ. 1005958263).
Firma neu:
ZMBC Immobilienmanagement GmbH. Mit Verfügung vom 29.04.2024 hat das Bezirksgericht Zürich sein Urteil vom 04.01.2024, mit dem die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 819 i.V.m. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet wurde, aufgehoben. [bisher: Mit Urteil vom 04.01.2024 hat das Bezirksgericht Zürich die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 819 i.V.m. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffmann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Iserlohn (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Gruosso, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Turbenthal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.