Christoph Grünig
residente a Basel, da Burgistein Mandati attuali: Verein Kinderhuus Kolibri in Liquidation Persone correlate: Sunniva Frei, Claudia Oetterli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Grünig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Grünig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Grünig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Grünig"
|
|
Christoph Grünig
residente a Winterthur, da Burgistein Mandati attuali: Genossenschaft Wohnsinn Persone correlate: Christine Nünlist Haciveliogullari, Matthias Tobler, Valérie Waibel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Grünig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Grünig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Grünig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Grünig"
|
|
Christoph Grünig
residente a Seeberg, da Burgistein Mandati attuali: Scania Schweiz AG Persone correlate: Curdin Baselgia, Aleksandar Bozic, Evelyne Wacker e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Grünig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Grünig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Grünig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Grünig"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Grünig
Persone con il nome Christoph Grünig lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Compravendita di immobili propri
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Altri servizi sociali
Compravendita di immobili propri
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Christoph Grünig
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Grünig
Numero di pubblicazione: HR02-1005919724, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Scania Schweiz AG, in Kloten, CHE-105.749.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748060).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig, Christoph, von Burgistein, in Seeberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005454892, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Praxis Punkt GmbH, in Winterthur, CHE-424.143.939, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, S.0, Publ. 6858468).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünig, Christoph Rudolf, von Burgistein, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grünig-Fritschi, Katja, von Burgistein, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005061039, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
PRS Prime Re Holding AG, in Cham, CHE-101.393.961, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013721).
Firma neu:
PRS Prime Re Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PRS Prime Re Holding SA en liquidation) (PRS Prime Re Holding Ltd in liquidation).
Aktien neu:
130'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 130'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.12.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grünig, Christoph, von Burgistein, in Oberdiessbach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räder, Berndt, von Unterägeri, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Landtwing, Leo Armin, von Zug, in Unterägeri, Liquidator, mit Einzelunterschrift.