Alfredo Gruarin
residente a Capolago, da Italia Mandati attuali: Riello SA, Société pour les Investissements Julek SA e di più Persone correlate: Lisa Anne Bongiovi, Michael Daniel Kovsky, Joseph Eusebio Gutierrez Garcia e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfredo Gruarin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfredo Gruarin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alfredo Gruarin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alfredo Gruarin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alfredo Gruarin
Persone con il nome Alfredo Gruarin lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Altra attività edilizia
Servizi fiduciari
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fornitura di servizi orientati alla persona in materia di salute e bellezza
Altra attività edilizia
Servizi fiduciari
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Alfredo Gruarin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alfredo Gruarin
Numero di pubblicazione: 4038043, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
M3 Fuel Stop AG, in Zug, CHE-410.286.484, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506493).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gruarin, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khezri, Daniel Bijan, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2506493, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
M3 Fuel Stop AG (M3 Fuel Stop SA) (M3 Fuel Stop Ltd.), in Zug, CHE-410.286.484, c/o KCRI (Khezri Capital Research International) AG, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.11.2015.
Zweck:
Halten und Entwicklung, Kauf, Verkauf und Lizenzierung aller Immaterialgüterrechte in Bezug auf den Betrieb von 'fast-track Wellness';
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 17.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Khezri, Daniel Bijan, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gruarin, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1300039, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BIOMEDICAL TECHNOLOGY RESEARCH CONSULTING SERVICES AG, in Zug, CHE-113.747.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2009, S. 33, Publ. 5075228).
Firma neu:
BIOMEDICAL TECHNOLOGY RESEARCH CONSULTING SERVICES AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2013 aufgelöst.
Liquidationsdomizil:
c/o Wullschleger Martinenghi Manzini Servizi Fiduciari SA, Via alla Campagna 2A, 6900 Lugano.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petrini, Gardo, von Comano, in Carabietta, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruarin, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Liquidator, mit Einzelunterschrift.