Dr. Christoph Grögli
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: GFM - Grögli Finanz & Management AG, Allkader Vermittlung AG e di più Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Christoph Grögli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Christoph Grögli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Christoph Grögli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Christoph Grögli"
|
|
Christoph Grögli
residente a Rapperswil, da Rapperswil-Jona e Wil (SG) Mandati attuali: Grögli.ch AG Persone correlate: Karl Grögli, Anna Elisabeth Grögli-Hangartner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Grögli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Grögli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christoph Grögli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christoph Grögli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christoph Grögli
Persone con il nome Christoph Grögli lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Intermediazione lavoratori
Altro commercio con prodotti diversi
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Intermediazione lavoratori
Altro commercio con prodotti diversi
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Christoph Grögli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christoph Grögli
Numero di pubblicazione: 2502162, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Incogen AG, in Zürich, CH-020.3.004.782-5, Internationaler Handel mit pharmazeutischen und parapharmazeutischen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2004, S. 16, Publ. 2488364).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grögli, Dr. Christoph, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Reichen, Dr. Werner, von Zürich, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GFM - Grögli Finanz- und Management AG, in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.1999, S. 6722).
Statutenänderung:
22.09.1999.
Firma neu:
GFM - Grögli Finanz & Management AG.
Zweck neu:
Finanzierung, Gründung, Kauf, Vermittlung, Verpachtung, Führung und Verkauf von Unternehmungen aller Art auf eigene Rechnung und im Auftrag Dritter;
Beratung bezüglich Finanzierung, Gründung, Kauf, Vermittlung, Verpachtung, Führung und Verkauf von Unternehmungen aller Art;
Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich der Finanzierung und des Kaufs/Verkaufs von Unternehmungen in der Schweiz und international;
Führung von Unternehmungen und Projekten aller Art auf eigene und fremde Rechnung sowie Beratungen und Dienstleistungen aller Art für Kunden in der Schweiz und im Ausland;
Beteiligung an Unternehmungen und Projekten aller Art auf eigene und fremde Rechnung.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grögli, Dr. Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Incogen AG (Incogen SA) (Incogen Corporation), in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.68 vom 8.4.1994 S.1881).
Domizil neu:
Möhrlistrasse 29, 8006 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grögli, Dr. Christoph, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Reichen, Dr. Werner, von Zürich, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roozendaal, Nicolaas Cornelis Theodorus, niederländischer Staatsangehöriger, in Spaarnwoude (NL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.