Walter Gröbli
residente a Berg, da Uzwil Mandati attuali: mountronic ag Persone correlate: Timo Kevin Gröbli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Gröbli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Gröbli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Walter Gröbli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Walter Gröbli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Walter Gröbli
Persone con il nome Walter Gröbli lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici
Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici
Privato con il nome Walter Gröbli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Walter Gröbli
Numero di pubblicazione: 6460910, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
mountronic ag, in Berg TG, CH-440.3.022.366-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S. 20, Publ. 5174942). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 08.12.2011 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rössing, Rolf, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Eurevio AG, in Herisau (CH-300.3.015.608-3), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gröbli, Walter, von Uzwil, in Berg TG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Numero di pubblicazione: 4018946, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Tec-Sem AG, in Tägerwilen, CH-440.4.015.492-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Maschinen und Geräten, insbesondere von Automationssystemen für die Halbleiterindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2007, S. 13, Publ. 3986538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woodbury, Robert W. jun., amerikanischer Staatsangehöriger, in Upton (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maelzer, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Ulm (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gröbli, Walter, von Uzwil, in Berg TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Gustav A., von Solothurn, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Federici, Rodolfo, italienischer Staatsangehöriger, in Berg TG, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer].
Numero di pubblicazione: 3325756, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Tec-Sem AG, in Tägerwilen, CH-440.4.015.492-4, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Maschinen und Geräten, insbesondere von Automationssystemen für die Halbleiterindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2005, S. 11, Publ. 3096556).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Federici, Rodolfo, italienischer Staatsangehöriger, in Berg TG, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gröbli, Walter, von Uzwil, in Berg TG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Geschäftsführer].