Robert Michael Grimmeisen
residente a Lörrach, da Germania Mandati attuali: Grimmeisen Kälte-Klima-Technik GmbH Persone correlate: Bernhard Walter Grimmeisen, Nicole Courtet Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Michael Grimmeisen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Michael Grimmeisen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Robert Michael Grimmeisen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Robert Michael Grimmeisen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Robert Michael Grimmeisen
Persone con il nome Robert Michael Grimmeisen lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Robert Michael Grimmeisen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Robert Michael Grimmeisen
Numero di pubblicazione: 7202616, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Grimmeisen Kälte-Klima-Technik GmbH, in Allschwil, CH-270.4.013.110-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 6, Publ. 5655316).
Statutenänderung:
17.05.2013.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Loogstrasse 30a, 4142 Münchenstein.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Installation, Lieferung und Montage von Anlagen im Kälte- und Klimabereich und deren dazugehörenden Leistungen. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder mit solchen zusammenarbeiten, ferner gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum und andere Vermögenswerte erwerben, nutzen und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Post, per Telefax oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Johann Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grimmeisen, Robert Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Grimmeisen, Bernhard Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Dellers, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6740074, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Dream of Ice AG, in Allschwil, CH-280.3.014.542-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2012, S. 0, Publ. 6733206).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimmeisen, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6083852, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Dream of Ice AG, in Allschwil, CH-280.3.014.542-3, Lettenweg 118, 4123 Allschwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.03.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von und den Handel mit Lebensmitteln und Tiefkühlprodukten sowie Gross- und Einzelhandel. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Aktien:
102 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.03.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Burget, Christian, französischer Staatsangehöriger, in Kappelen (FR), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Grimmeisen, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Reinecke, Ruth Maria, von Beckenried, in Rickenbach BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift.