Hanspeter Gresch
residente a Birmensdorf, da Zürich e Freienbach Mandati attuali: Betschon Treuhand AG, Dr. Kurt L. Meyer - Stiftung e di più Persone correlate: Kaj Lukas Schmid, Christian Schmid, Susanna Barbara Jenni e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Gresch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Gresch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hanspeter Gresch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hanspeter Gresch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hanspeter Gresch
Persone con il nome Hanspeter Gresch lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Altri servizi sociali
Esercizio di una società partecipate
Servizi fiduciari
Altri servizi sociali
Esercizio di una società partecipate
Privato con il nome Hanspeter Gresch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hanspeter Gresch
Numero di pubblicazione: HR02-1005899453, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BTZ Holding AG, bisher in Cham, CHE-102.338.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863653).
Statutenänderung:
21.11.2023.
Sitz neu:
Birmensdorf (ZH).
Domizil neu:
c/o Hanspeter Gresch, Rütistrasse 4, 8903 Birmensdorf ZH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Christian, von Felsberg, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gresch, Hanspeter, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gresch, Hans-Peter, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1308087, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Betschon Treuhand AG, in Zürich, CHE-114.525.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 10.08.2009, S. 26, Publ. 5187684).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gresch, Hanspeter, von Zürich und Freienbach, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schmid, Christian, von Felsberg, in Oberglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Neerach, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6803496, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Dr. Kurt L. Meyer - Stiftung, in Zug, CH-170.7.000.668-5, Stiftung (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2009, S. 22, Publ. 5363798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Dr. Kurt L., von Zug, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper, Gregor, von Sempach, in Neuheim, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gresch, Hanspeter, von Zürich und Freienbach, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.