Paul Grau
residente a Zürich, da Dietikon Mandati attuali: Game TV AG, Eden TV Produktions GmbH e di più Persone correlate: José Fernandes, Claudio Zanetti, Sabine C. Grau e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Grau", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Grau"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Grau", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Grau"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Paul Grau
Persone con il nome Paul Grau lavorano in questi rami economici
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Emittente radiofonica e televisione
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Produzione, prestito e commercializzazione di film e programmi televisivi
Emittente radiofonica e televisione
Privato con il nome Paul Grau
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Paul Grau
Numero di pubblicazione: HR02-1005984072, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Game TV AG, in Schlieren, CHE-105.527.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850521).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grau, Paul, von Dietikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005639711, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Eden TV Produktions GmbH, in Schlieren, CHE-101.009.642, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, S.0, Publ. 2522275).
Statutenänderung:
18.11.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Gladbachstrasse 65, 8044 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Produktion, Verbreitung, Lizenzierung und Verwertung von Sendungen aller Art für alle Medien;
Akquisition, Produktion und Vermittlung von Werbung in solchen oder ähnlichen Programmen sowie Beratung von Dritten im Bereich der elektronischen Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die vom Gesetz abweichenden Abtretungsmodalitäten der Stammanteile sind aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grau, Paul, von Dietikon, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'500.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005511986, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Game TV AG, in Schlieren, CHE-105.527.835, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, Publ. 3981585).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosch, Walter, von Mammern, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grau, Paul, von Dietikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fernandes, José, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Christian, von Luzern, in Schlatt (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zanetti, Claudio, von Poschiavo, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.