Christophe Grandjean
residente a Juriens, da Juriens Mandati attuali: Maison Grandjean Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Grandjean", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Grandjean"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Grandjean", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Grandjean"
|
|
Christophe Grandjean
residente a Chapelle-s-Moudon, da La Côte-aux-Fées Mandati attuali: Fondation Mérine Persone correlate: Stéphane Fontana, Olivier Barraud, Jean-Christophe Delafontaine e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Grandjean", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Grandjean"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christophe Grandjean", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christophe Grandjean"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christophe Grandjean
Persone con il nome Christophe Grandjean lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle scuole primarie
Altro commercio con prodotti diversi
Esercizio delle scuole primarie
Privato con il nome Christophe Grandjean
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christophe Grandjean
Numero di pubblicazione: HR02-1005620221, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 45464 vom 16.11.2022 PKE Vorsorgestiftung Energie, in Zürich, CHE-109.349.863, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2022, Publ. 1005608464).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grandjean, Christophe, von Morlon, in Bulle, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grandjean, Christophe, von Morlon, in Bulle, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005608464, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
PKE Vorsorgestiftung Energie, in Zürich, CHE-109.349.863, Stiftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005551960).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Peter, von Altstätten, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Christoph, von Ernen, in Gossau (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oetiker, Lukas, von Oetwil am See, in Oberrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Winterberg, Patrick, von Reiden, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Martin, von Kerzers, in Weggis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grandjean, Christophe, von Morlon, in Bulle, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanselmann, Yannick, von Wartau, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baroni, Luca, von Basel, in Bremgarten (AG), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gröflin, Joris, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oser, Peter, von Schönenbuch, in Rüschlikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weidner, Mike, von Lostorf, in Lostorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005235216, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Gaschen SA, à La Neuveville, CHE-105.855.877, société anonyme (No. FOSC 169 du 01.09.2020, Publ. 1004968644).
Inscription ou modification de personne(s):
Hostettler, François, de Guggisberg, à Prêles (Plateau de Diesse), directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec un membre];
Masi, Stessy, de Neuchâtel, à Couvet (Val-de-Travers), avec signature collective à deux;
Milbergue, David André Léon, de Coeuve, à Porrentruy, avec signature collective à deux;
Baeriswyl, Silvio, de Fribourg, à Echarlens, avec procuration collective à deux;
Grandjean, Christophe Maxime, de Morlon, à Bulle, avec procuration collective à deux;
Perroud, Hugues Louis Amédée, de Attalens, à Mézières FR, avec procuration collective à deux;
Zbinden-Boulianne, Laure Vanessa, de Plaffeien, à Rossens FR (Gibloux), avec procuration collective à deux.