Daniel Rolf Graf
residente a Holderbank SO, da Gränichen Mandati attuali: Nachbur AG Persone correlate: Hans-Jürg Renk, Gabriela Carmen Graf, Axel Gerhard Förster Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Rolf Graf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Rolf Graf"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Rolf Graf", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Rolf Graf"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Rolf Graf
Persone con il nome Daniel Rolf Graf lavorano in questi rami economici
Officina del fabbro, fucina e bottega
Officina del fabbro, fucina e bottega
Privato con il nome Daniel Rolf Graf
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Rolf Graf
Numero di pubblicazione: 1113271, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Wohlfahrtsstiftung der Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.7.000.012-5, Stiftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6250028).
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Ernst Nachbur AG in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.08.2013 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel, von Gränichen, in Holderbank SO, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Graf, Gabriela, von Gränichen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1113265, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
BVG-Personalvorsorgestiftung Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.7.000.015-6, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6673812).
Name neu:
BVG-Personalvorsorgestiftung Ernst Nachbur AG in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht, in Solothurn. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 07.08.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Gabriela, von Gränichen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel, von Gränichen, in Holderbank SO, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hagenbüchle, Christian, von Homburg, in Derendingen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Heutschi, Heinz, von Balsthal, in Balsthal, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vogt, Daniel, von Lauwil, in Holderbank SO, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 7072202, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Ernst Nachbur AG, in Holderbank SO, CH-240.3.000.018-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 04.04.2012, S. 0, Publ. 6625072).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Walter R., von Gränichen, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Daniel Rolf, von Gränichen, in Holderbank SO, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Graf, Gabriela Carmen, von Gränichen, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Scheidegger, Konrad, von Sumiswald, in Wynigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.