Guillaume Gout
residente a Mauborget, da Francia Mandati attuali: Ruche et Flore Sàrl, Société coopérative du ski-lift de Mauborget e di più Persone correlate: Florence Besnier, Sven Matthey-De-L'Etang, Alexandre Renevey e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guillaume Gout", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guillaume Gout"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Guillaume Gout", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Guillaume Gout"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Guillaume Gout
Persone con il nome Guillaume Gout lavorano in questi rami economici
Allevamento di animali e zootecnia
Esercizio di bars
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Allevamento di animali e zootecnia
Esercizio di bars
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Privato con il nome Guillaume Gout
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Guillaume Gout
Numero di pubblicazione: 5215444, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Inno-Wear AG, in Zürich, CH-020.3.030.407-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2009, S. 30, Publ. 4853476).
Statutenänderung:
07.07.2009.
Domizil neu:
c/o Raphaëlle Favre Schnyder, Rohner Rechtsanwälte, Seestrasse 131, 8002 Zürich.
Postadresse neu:
c/o Raphaëlle Favre Schnyder, Rohner Rechtsanwälte, Postfach, 8027 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Mit Erklärung vom 13.07.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Palasse, Aurélien, französischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gout, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Favre Schnyder, Raphaèle, von Sion und Leukerbad, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin, mit Einzelunterschrift [bisher:in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4853476, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Inno-Wear AG, in Zürich, CH-020.3.030.407-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 24, Publ. 4524434).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thébaud, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Touvois (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Gout, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bourdon, Jean-Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3660626, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Inno-Wear AG (Inno-Wear SA) (Inno-Wear Ltd), in Zürich, CH-020.3.030.407-9, Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.11.2006.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, den Vertrieb und Handel mit 'merchandising-Produkten' und Textilien aller Art im In- und Ausland;
den Erwerb, die Verwaltung und Verwendung sowie die Vergabe von Lizenzen, Handels- und Fabrikationsmarken insbesondere auf dem Gebiet der Videospiele und der Unterhaltungsindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 2'250'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 450'000.--.
Aktien:
22'500 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Palasse, Aurélien, französischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gout, Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Favre Schnyder, Raphaèle, von Sion und Leukerbad, in Maur, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.