Peter Paul Good
residente a Stein am Rhein, da Mels Mandati attuali: Puag AG, alfer aluminium Gesellschaft mbH e di più Persone correlate: Max Feuz, Mark Bernard Fenners, Eliane Fischbach e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Paul Good", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Paul Good"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Paul Good", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Paul Good"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Paul Good
Persone con il nome Peter Paul Good lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Fabbricazione di prodotti metallo
Uffici di architettura e ingegneria
Commercio con macchine
Fabbricazione di prodotti metallo
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Peter Paul Good
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Paul Good
Numero di pubblicazione: 6310582, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Markthallengenossenschaft Sargans-Werdenberg, in Sargans, CH-320.5.006.848-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 05.01.2010, S. 13, Publ. 5426402).
Postadresse neu:
c/o Christian Litscher, Bergerneugut, 9475 Sevelen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Good, Peter-Paul, von Vilters-Wangs, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gall, Josef, von Flums, in Flums, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Litscher, Christian, von Sevelen, in Sevelen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 2524168, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Markthallengenossenschaft Sargans-Werdenberg, in Sargans, CH-320.5.006.848-2, Förderung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe durch Bau usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2002, S. 9, Publ. 736508).
Statutenänderung:
22.04.2002.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftbarkeit [bisher: Solidarische persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrage von CHF 500.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggenberger, Mathias, von Grabs, in Grabs, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riederer, Bernhard, von Pfäfers, in Gams, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigger, Elmar, von Vilters, in Vilters, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuchs, Willi, von Sennwald, in Frümsen (Sennwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spitz, Leonhard, von Sevelen, in Sevelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tischhauser, Hans, von Grabs, in Oberschan (Wartau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wachter, Hans, von Mels, in Mels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Danner, Theo, von Flums und Mels, in Flums, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Gerald, von Gams, in Gams, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gabathuler, Andres, von Wartau, in Malans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gantenbein, Christian, von Grabs, in Grabs, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Good, Peter-Paul, von Vilters-Wangs, in Wangs (Vilters-Wangs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hobi, Hans, von Flums, in Flums, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kündig, Andreas, von Sevelen, in Sevelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Preisig, Alfred, von Schwellbrunn und Sennwald, in Frümsen (Sennwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Braunviehzuchtgenossenschaft Vilters, in V i l t e r s - W a n g s, Förderung der Braunviehzucht, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.1998, S. 7324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Josef, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Bernhard, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Kassier und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietrich, Otto, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Guntli, Othmar, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietrich, Otto, von Vilters- Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guntli, Oswald, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Good, Peter-Paul, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters- Wangs), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Otto, von Vilters-Wangs, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.