Johannes Glenk
residente a Rudolfstetten, da Widen Mandati attuali: Stützpunkt Alltag Persone correlate: Markus Emil Dietschi, Andreas Fink, Hans Gysel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johannes Glenk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johannes Glenk"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Johannes Glenk", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Johannes Glenk"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Johannes Glenk
Persone con il nome Johannes Glenk lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Johannes Glenk
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Johannes Glenk
Numero di pubblicazione: HR02-1005933050, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Seehalde, in Küttigen, CHE-110.409.176, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005646150).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glenk, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Widen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, André, von Herbetswil, in Meisterschwanden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Stefanie, von Walterswil BE, in Schafisheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005149228, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stützpunkt Alltag, in Widen, CHE-223.213.826, Dorngasse 45, 8967 Widen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
01.06.2016. 29.06.2017. 28.07.2018. 10.08.2019. 23.12.2020.
Zweck:
Der Verein Stützpunkt Alltag bietet Unterstützung für die Herausforderungen des Alltags, durch eine von Fachleuten durchgeführte ambulante Begleitung, an. Sie umfasst beratende und unterstützende Dienstleistungen, die notwendig sind, damit der Alltag des Klienten bewältigt werden kann. Diese orientieren sich an den Möglichkeiten, Wünschen und Bedürfnissen des Klienten. Die ambulante Wohnbegleitung ist ein Angebot zur Erhaltung und Erweiterung der Wohn- und Sozialkompetenz. Der Klient erhält durch die Dienstleistungen des Verein Stützpunkt Alltag mehr Sicherheit und Lebensqualität im alltäglichen Leben. Die ambulante Begleitung des Verein Stützpunkt Alltag legt grossen Wert auf die Selbstbestimmung des Klienten. Er fördert durch sein Angebot die Inklusion des Klienten und die Gleichstellung in der Gesellschaft. Durch die Dienstleistungen des Vereins ergibt sich für den Klienten die Möglichkeit, gesellschaftliche Hürden zu überwinden und selbstbestimmt zu leben. Die ambulante Begleitung erstreckt sich über verschiedene Lebensbereiche und zeichnet sich durch agogisches Coaching und direkte Unterstützung aus.
Mittel:
Beiträge von Bund und Kanton, Beiträge der Klienten, Spenden, Erlöse aus Veranstaltungen, Legate etc.
Eingetragene Personen:
Sager, Thanya, von Adligenswil, in Wettingen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glenk, Johannes, von Widen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rava, Susann, von Wäldi, in Wohlen (AG), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kurth, Ursula, von Attiswil, in Villmergen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
May, Alexander, von Widen, in Widen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Sutter, Andrea, von Böttstein, in Gansingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005142516, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Seehalde, in Küttigen, CHE-110.409.176, Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2020, Publ. 1004998887).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Recht, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Ettingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glenk, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Widen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].