Roland Glauser
residente a Büttikon AG, da Krauchthal Mandati attuali: UBS Switzerland AG Persone correlate: Marcel Sieber, Corina Christiane Regula Jucker, Thomas Hofstetter e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Glauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Glauser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Glauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Glauser"
|
|
Roland Glauser
residente a Kilchberg, da Fraubrunnen Mandati attuali: Seger Dentallabor Aktiengesellschaft, DENTAL TECHNIK AKTIENGESELLSCHAFT e di più Persone correlate: Manuel Raimund Vital Vogel, Christian Peter Seger, Gabriel Dobler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Glauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Glauser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Glauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Glauser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Glauser
Persone con il nome Roland Glauser lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Fabbricazione di prodotti medicali
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle studi medici e dentistici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Fabbricazione di prodotti medicali
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Esercizio delle studi medici e dentistici
Privato con il nome Roland Glauser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Glauser
Numero di pubblicazione: HR02-1005885147, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
zahn24arzt Holding AG, in Biel/Bienne, CHE-106.343.864, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2023, Publ. 1005686658).
Statutenänderung:
08.08.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Gesellschaften, die insbesondere im Bereich der Dentalmedizin oder damit zusammenhängenden Bereichen tätig sind. Die Gesellschaft kann auch Aus- und Weiterbildungen, Dienstleistungen und andere Leistungen im Bereich der Dentalmedizin oder in damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Bereichen veranstalten bzw. erbringen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Gewerbeimmobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft ist Teil der DentaCore-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der DentaCore-Gruppe oder einzelner Gruppengesellschaften berücksichtigen. Des Weiteren kann die Gesellschaft an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Kredite gewährt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Roland, von Fraubrunnen, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Kurt Dr., von Olten und Deitingen, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005851882, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Zahnmedizin Luzern AG, in Luzern, CHE-456.886.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2023, Publ. 1005656262).
Statutenänderung:
17.09.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Zahnmedizin und insbesondere der Betrieb von Zahnpraxen und -kliniken. Die Gesellschaft kann ferner Aus- und Weiterbildungen sowie andere Leistungen und Dienstleistungen im Bereich der Dentalmedizin oder in damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Bereichen veranstalten bzw. erbringen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Gewerbeimmobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft ist Teil der DentaCore-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der DentaCore-Gruppe oder einzelner Gruppengesellschaften berücksichtigen. Des Weiteren kann die Gesellschaft an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Kredite gewährt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Roland, von Fraubrunnen, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Dr. Kurt, von Deitingen und Olten, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005848844, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
SGZ St. Gallen Zahntechnik AG, in St. Gallen, CHE-116.380.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2023, Publ. 1005644692).
Statutenänderung:
17.08.2023.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind die Herstellung und der Vertrieb von zahntechnischen Produkten, der An-und Verkauf von Materialien, Zubehör, Geräten und anderen Mobilien zur Herstellung zahntechnischer Produkte und die Beratung von Personen und Unternehmen, welche in den Bereichen der Entwicklung, Produktion und Vertrieb zahntechnischer Produkte tätig sind. Die Gesellschaft kann ferner Aus- und Weiterbildungen, Dienstleistungen und andere Leistungen im Bereich der Dentalmedizin oder in damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Bereichen veranstalten bzw. erbringen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Gewerbeimmobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft ist Teil der DentaCore-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der DentaCore-Gruppe oder einzelner Gruppengesellschaften berücksichtigen. Des Weiteren kann die Gesellschaft an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Kredite gewährt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Roland, von Fraubrunnen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Dr. Kurt, von Olten, in Starrkirch-Wil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.