Christian Glauser
residente a Trenquanda, da Ferenbalm Mandati attuali: G-Cube Sàrl Persone correlate: Camil Glauser, Manuel Glauser Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Glauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Glauser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Glauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Glauser"
|
|
Christian Glauser
residente a Aegerten, da Mötschwil Mandati attuali: Dihawag AG Persone correlate: Markus Horn, Christoph Schlaginhaufen, Christian Haberzeth Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Glauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Glauser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Glauser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Glauser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Glauser
Persone con il nome Christian Glauser lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Altro commercio con prodotti diversi
Uffici di architettura e ingegneria
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Christian Glauser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Glauser
Numero di pubblicazione: HR02-1005543800, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Glauser Spenglerei - Bedachungen AG, in Krauchthal, CHE-107.182.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2019, Publ. 1004647747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glauser, Christian, von Muri bei Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser-Bernasconi, Cornelia, von Muri bei Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Stephan, von Gsteig, in Hettiswil b. Hindelbank (Krauchthal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Krauchthal (Hettiswil bei Hindelbank), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Glauser-Bangerter, Christina, von Lyss und Gsteig, in Hettiswil b. Hindelbank (Krauchthal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Krauchthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004660995, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dihawag AG, in Biel/Bienne, CHE-107.960.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068997).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haberzeth, Inge, deutsche Staatsangehörige, in Niederhasli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlemann, Walter, von Alchenstorf, in Safnern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horn, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Tübingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glauser, Christian, von Mötschwil, in Aegerten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2108211, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Coopérative d'habitation Crêt-Georges, à Tramelan, CHE-102.341.470, société coopérative (No. FOSC 170 du 02.09.2011, Publ. 6318722).
Modification des statuts:
05.03.2015.
Nouvelle raison sociale:
Société Coopérative d'habitation Crêt-Georges.
Nouvelle adresse:
c/o Valérie Hasler, Rue de la Printanière 40, 2720 Tramelan.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par lettre.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Baumann, Max, de Grindelwald, à Le Bémont (Le Bémont JU), caissier, avec signature collective à deux;
Glauser, Christian, de Rüti bei Lyssach, à Courtelary, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Voumard, Françis, de Tramelan, à Nyon, président, avec signature collective à deux;
Hasler, Valérie, de Männedorf et Tramelan, à Tramelan, secrétaire et caissière, avec signature collective à deux.