Willy Glaus
residente a Glarus, da Benken (SG) Mandati attuali: Broadway Fashion AG, Broadway Retail AG Persone correlate: Reto Andrea Quinter, Marc Glaus, Beatrice Glaus-Bründler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willy Glaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willy Glaus"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Willy Glaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Willy Glaus"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Willy Glaus
Persone con il nome Willy Glaus lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Commercio di beni di consumo
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Willy Glaus
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Willy Glaus
Numero di pubblicazione: 6251618, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BSV Bern Muri AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.025.180-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2010, S. 4, Publ. 5504326).
Statutenänderung:
17.08.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Handballmannschaften unter der Bezeichnung BSV Bern, die Organisation des Spielbetriebes und - im Rahmen der Mitgliedschaft beim Handball-Regional-Verband Bern-Jura (HRV Bern-Jura) und beim Schweizerischen Handball-Verband (SHV) - die Förderung des Handballsportes im Bereich der Aktiv- und Nachwuchsmannschaften in Bern und Umgebung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder Verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Milosevic, Andelko, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feierabend, Urs, von Engelberg, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Echaud, Benjamin, von Cugy VD, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Glaus, Willy, von Guggisberg, in Münsingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].
Numero di pubblicazione: 3950044, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Broadway Schweiz GmbH, in Glarus, CH-170.4.003.676-1, Handel mit Textilien aller Art, Accessoires, Schuhen und insbesondere mit sämtlichen Artikeln der Marke Broadway insbesondere in der Schweiz usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2005, S. 8, Publ. 3165060).
Statutenänderung:
22.05.2007.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rehfeld, Hans-Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (D), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Dr. Rehfeld Invest GmbH, in Hamburg (D), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaus, Willy, von Benken SG, in Glarus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 22'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--].
Numero di pubblicazione: 3857498, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Broadway Retail AG, in Glarus, CH-160.3.004.666-7, Industrie Holenstein, 8750 Glarus, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.03.2007.
Zweck:
Betrieb von Textilgeschäften und Handel mit Textilien sowie Entwicklung von Projekten und deren Verkauf, inklusive Vorstudien, Beratung, Planungen und Realisierung, alles im Bereich der Textilbranche, in dem sie auch beratend tätig ist. Daneben kann sie Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann Darlehen gewähren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Glaus, Willy, von Benken SG, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
UMBERG TREUHAND AG, in Glarus, Revisionsstelle.