Marco Glaus
residente a Zürich, da Zürich Mandati attuali: Elzo AG Persone correlate: Janine Cardone-Glaus Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Glaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Glaus"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Glaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Glaus"
|
|
Marco Glaus
residente a Niederuzwil, da Benken (SG) Mandati attuali: GMO Handels Produkte GmbH Persone correlate: Josef Glaus, Olga Glaus Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Glaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Glaus"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marco Glaus", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marco Glaus"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marco Glaus
Persone con il nome Marco Glaus lavorano in questi rami economici
Costruzione di edifici
Commercio con macchine
Costruzione di edifici
Commercio con macchine
Privato con il nome Marco Glaus
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marco Glaus
Numero di pubblicazione: 2676979, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elzo AG, in Zürich, CHE-101.419.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 11.09.2015, Publ. 2368289).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaus, Marco, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensdorf].
Numero di pubblicazione: 2368289, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Elzo AG, in Zürich, CHE-101.419.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7095808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Bernhard, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cardone-Glaus, Janine, von Zürich, in Schaffhausen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Glaus, Marco, von Zürich, in Regensdorf, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Juris Treuhand AG (CHE-106.916.027), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Juris Treuhand AG (CH-170.3.001.295-9)].
Numero di pubblicazione: 5621094, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
GMO Handels Produkte GmbH, in Oberhelfenschwil, CH-320.4.067.109-1, Sonnenhalde 1, 9621 Oberhelfenschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.04.2010.
Zweck:
Import, Export, Vertrieb und Verkauf von Handelswaren und Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Marco Glaus G M O Handels Produkte, in Oberhelfenschwil (CH-320.1.049.107-2), gemäss Vertrag vom 30.03.2010 und Übernahmebilanz per 31.12.200 mit Aktiven von CHF 32'932.79 und Passiven von CHF 12'524.00, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 408.79 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Glaus, Josef, von Benken SG, in Oberhelfenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Glaus, Olga, von Benken SG, in Oberhelfenschwil, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Glaus, Marco, von Benken SG, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.