Mario Giudici
residente a Basel, da Basel Mandati attuali: Associés Consult GmbH Persone correlate: Daniel Hunziker Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mario Giudici", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mario Giudici"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mario Giudici", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mario Giudici"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mario Giudici
Persone con il nome Mario Giudici lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza PR
Servizi per consulenza PR
Privato con il nome Mario Giudici
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mario Giudici
Numero di pubblicazione: HR01-1005637407, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Giudici Consulting GmbH, in Basel, CHE-249.292.477, Marschalkenstrasse 56, 4054 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.12.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Privatpersonen und Organisationen. Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Bereich der Gründung und Führung von Organisationen wie Interims-Management, Einsitz in Führungsorganen, Beratung in strategischen und operativen Themen und der Weiterentwicklung von Organisationen und Personen. Zudem erbringt die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen im Bereich der Raumgestaltung wie Einrichtung und Dekoration. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Zustellung per uneingeschriebenen Brief oder E-Mail an die im Anteilsbuch zuletzt eingetragenen Adressangaben. Gemäss Erklärung vom 15.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Giudici, Dr. Thomas, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Giudici, Marion, von Basel, in Basel, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6495574, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Associés Consult GmbH, in Basel, CH-270.4.014.947-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 5, Publ. 5032746).
Statutenänderung:
21.11.2011. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Sylvia, von Busswil bei Büren, in Allschwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Daniel, von Busswil bei Büren, in Basel, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Giudici, Mario, von Basel, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Atuco SA, in L u g a n o, immobili, società anonima (FUSC no. 95 del 28.4.1987, pagina 1641).
Nuova ragione sociale:
Atuco SA in liquidazione.
Recapito:
[Il recapito in via Curti 5, c/o Finanziaria Immobiliare Trevano SA, é cancellato] La società è attualmente priva di recapito. La società è dichiarata sciolta d'ufficio in applicazione delle disposizioni degli art. 88a e 86 ORC.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Giudici, Mario, da Melano, in Montagnola, amministratore unico e liquidatore, con firma individuale [finora: amministratore unico].