Danilo Giovanoli
residente a Rorschacherberg, da Bregaglia Mandati attuali: Unternehmensberatung Giovanoli Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Danilo Giovanoli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Danilo Giovanoli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Danilo Giovanoli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Danilo Giovanoli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Danilo Giovanoli
Persone con il nome Danilo Giovanoli lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Danilo Giovanoli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Danilo Giovanoli
Numero di pubblicazione: HR02-1004886682, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Unternehmensberatung Giovanoli, in Eggersriet, CHE-101.848.281, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 104 vom 02.06.1992, S.2531).
Sitz neu:
Rorschacherberg.
Domizil neu:
Brunnenstrasse 6, 9404 Rorschacherberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giovanoli, Danilo, von Bregaglia, in Rorschacherberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: von Soglio, in Eggersriet].
Numero di pubblicazione: 3530854, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
AdCubum AG, in St. Gallen, CH-320.3.050.333-2, Halten von Beteiligungen, Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von Softwaresystemen, Beratung von Unternehmungen in Fragen der Informationstechnologie usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2006, S. 12, Publ. 3277378).
Statutenänderung:
25.08.2006.
Aktien neu:
7'500'000 Inhaberaktien zu CHF 1.-- [bisher: 750'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giovanoli, Danilo, von Soglio, in Eggersriet, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Robert, von Uzwil, in Wil SG, Vizepräsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Dr. David, von St. Gallen und Hohentannen, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kalmund, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
AdCubum AG, in St. Gallen, Halten von Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2001, S. 6614).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schliesser, Roland, von Teuffenthal BE, in Mörschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Geiser, Hans Peter, von Wohlen bei Bern, in Teufen AR, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giovanoli, Danilo, von Soglio, in Eggersriet, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser, Stefan, von St. Gallen und Hüttwilen, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.