Dieter Andreas Gilomen
residente a Bremgarten, da Lengnau (BE) Mandati attuali: Fairest Isle AG, HYGA AG e di più Persone correlate: Lorenz Gilomen, Lorenz Gilomen, Lisabeth Gilomen-Renfer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Andreas Gilomen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Andreas Gilomen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dieter Andreas Gilomen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dieter Andreas Gilomen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Dieter Andreas Gilomen
Persone con il nome Dieter Andreas Gilomen lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di carta e cartone
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fornitura di altri servizi all’azienda
Compravendita di immobili propri
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di carta e cartone
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fornitura di altri servizi all’azienda
Privato con il nome Dieter Andreas Gilomen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Dieter Andreas Gilomen
Numero di pubblicazione: 1032511, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung W.E. Gilomen & Cie., in Lengnau BE, CH-073.7.004.042-3, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2012, Publ. 6693070).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung W.E. Gilomen & Cie. in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 04.07.2013 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilomen, Lisbeth, von Lengnau BE, in Lengnau BE, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilomen, Dieter Andreas, von Lengnau BE, in Bremgarten AG, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Siegenthaler, Ruth, von Eggiwil, in Büren an der Aare, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Numero di pubblicazione: 6693070, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalvorsorgestiftung W.E. Gilomen & Cie., in Lengnau BE, CH-073.7.004.042-3, Stiftung (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2012, S. 0, Publ. 6612256).
Domizil neu:
c/o HYGA AG, Fabrikstrasse 1, 2543 Lengnau bei Biel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilomen, Walter Erwin, von Lengnau BE, in Lengnau BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imboden, Josef, in St. Niklaus, in Lengnau BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilomen, Dieter Andreas, von Lengnau BE, in Bremgarten AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Ruth, von Eggiwil, in Büren an der Aare, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wyss + Partner Treuhand AG (CH-073.3.003.576-5), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6556208, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LWG AG, in Lengnau BE, CH-036.3.048.139-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 4, Publ. 5730034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-254.9.000.021-9), in Grenchen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilomen, Dieter, von Lengnau BE, in Bremgarten AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lengnau BE];
Wyss + Partner Treuhand AG (CH-073.3.003.576-5), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.