Kurt Giezendanner
residente a Zürich, da Ebnat-Kappel Mandati attuali: Luiza Penha Walter-Renteiro-Stiftung für die Jugend des Bezirkes Hinwil in Liquidation, Luiza Penha Walter-Renteiro-Stiftung für die Jugend des Bezirkes Meilen e di più Persone correlate: Yvonne Bürgin, Barbara Zaugg Joss, Ursula Regina Feustle e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt Giezendanner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt Giezendanner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt Giezendanner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt Giezendanner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Kurt Giezendanner
Persone con il nome Kurt Giezendanner lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Kurt Giezendanner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Kurt Giezendanner
Numero di pubblicazione: HR02-1005975851, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Luiza Penha Walter-Renteiro-Stiftung für die Jugend des Bezirkes Hinwil, in Wetzikon (ZH), CHE-101.741.335, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2022, Publ. 1005615786).
Name neu:
Luiza Penha Walter-Renteiro-Stiftung für die Jugend des Bezirkes Hinwil in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Beschluss der Aufsichtsbehörde vom 21. Dezember 2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Yvonne, von Wetzikon (ZH), in Rüti (ZH), Präsidentin des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giezendanner, Kurt, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zaugg Joss, Barbara, von Rüderswil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004770774, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Luiza Penha Walter-Renteiro-Stiftung für die Jugend des Bezirkes Meilen, in Wetzikon (ZH), CHE-101.756.704, Stiftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, S.0, Publ. 3327853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maeder-Zuberbühler, Karin, von Urnäsch und Rüti ZH, in Rüti ZH, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etienne Klemm, Ruth, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huwiler, Dr. Kurt, von Entlebuch, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finanzkontrolle des Kantons Zürich (CHE-108.907.720), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Yvonne, von Wetzikon (ZH), in Rüti (ZH), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degen Koch, Muriel, von Niederdorf, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giezendanner, Kurt, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AMH Treuhand GmbH (CHE-109.499.385), in Hinwil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004770773, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Luiza Penha Walter-Renteiro-Stiftung für die Jugend des Bezirkes Hinwil, in Wetzikon (ZH), CHE-101.741.335, Stiftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, S.0, Publ. 2670401).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maeder-Zuberbühler, Karin, von Langnau am Albis, in Rüti ZH, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etienne Klemm, Ruth, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huwiler, Kurt, von Entlebuch, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Finanzkontrolle des Kantons Zürich (CHE-108.907.720), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Yvonne, von Wetzikon (ZH), in Rüti (ZH), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degen Koch, Muriel, von Niederdorf, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giezendanner, Kurt, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
AMH Treuhand GmbH (CHE-109.499.385), in Hinwil, Revisionsstelle.