Gilberto Giacon
residente a Nürensdorf, da Italia Mandati attuali: MGM Audio AG Persone correlate: Marco Bruno Fedrizzi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gilberto Giacon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gilberto Giacon"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gilberto Giacon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gilberto Giacon"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gilberto Giacon
Persone con il nome Gilberto Giacon lavorano in questi rami economici
Commercio di beni di consumo
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Gilberto Giacon
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gilberto Giacon
Numero di pubblicazione: 2935385, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MGM Audio AG, in Opfikon, CHE-115.341.982, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6751326).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strähl, Marc, von Zofingen, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frigg, Martin, von Cazis, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giacon, Gilberto, italienischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fedrizzi, Marco Bruno, von Bassersdorf, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6373882, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MGM Audio AG, in Schlieren, CH-020.3.034.694-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2010, S. 23, Publ. 5444610).
Statutenänderung:
15.09.2011.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Buckhauserstrasse 40, 8048 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strähl, Marc, von Zofingen, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frigg, Martin, von Cazis, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Präz, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Giacon, Gilberto, italienischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5462532, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
J & C Intersonic AG, in Regensdorf, CH-400.3.010.595-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 23, Publ. 5236046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joss, Elisabeth, von Konolfingen, in Villigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henriod, Régnault François, von Neuenburg und Zürich, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giacon, Gilberto, italienischer Staatsangehöriger, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ulmi, Susanne, von Doppleschwand, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strähl, Marc, von Zofingen, in Bülach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].