Christian Gersbach
residente a Möhlin, da Wallbach Mandati attuali: Eulenhof lewiwo Genossenschaft Persone correlate: Sabina Burazerovic, Marco Buchmüller, Maité Klockenbring e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Gersbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Gersbach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Gersbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Gersbach"
|
|
Christian Gersbach
residente a Zürich, da Aarau e Wallbach Mandati attuali: NIKE (Switzerland) GmbH in Liquidation, A.T. Kearney (International) AG e di più Persone correlate: Rosanne Johanna Stevens, Adnan Karaca, Gisela Hämmerling e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Gersbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Gersbach"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Gersbach", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Gersbach"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Gersbach
Persone con il nome Christian Gersbach lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Servizi pubblicità
Servizi per consulenza manageriale
Commercio con macchine
Officio di notare e avvocato
Compravendita di immobili propri
Servizi pubblicità
Servizi per consulenza manageriale
Commercio con macchine
Officio di notare e avvocato
Privato con il nome Christian Gersbach
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Gersbach
Numero di pubblicazione: HR02-1005719912, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NIKE (Switzerland) GmbH, in Zürich, CHE-106.089.157, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2022, Publ. 1005449698).
Firma neu:
NIKE (Switzerland) GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meijer, Milou, niederländische Staatsangehörige, in Hilversum (NL), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gersbach, Christian, von Wallbach, in Zürich, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005036096, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Eulenhof lewiwo Genossenschaft, in Möhlin, CHE-245.048.458, Genossenschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2014, S.0, Publ. 1699905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Christian, von Sumiswald, in Brittnau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beck, Maja, von Sumiswald und Zürich, in Brittnau, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klockenbring, Maité, von Altstätten, in Möhlin, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gersbach, Christian, von Wallbach, in Möhlin, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallbach];
Buchmüller, Marco, von Brittnau, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burazerovic, Sabina, von Schöftland, in Möhlin, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2770393, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NIKE (Switzerland) GmbH, in Rümlang, CHE-106.089.157, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Erlach, Dr. Rudolf, von Bern, in Maur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sechterberger, Marijke Leonoor, niederländische Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: in Amsterdam (NL)];
Gersbach, Christian, von Wallbach, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.