Daniel Wilhelm Germann
residente a Weiningen, da Lütisburg e Zürich Mandati attuali: Trustzone AG Persone correlate: Naomi Selina Germann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Wilhelm Germann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Wilhelm Germann"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Daniel Wilhelm Germann", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Daniel Wilhelm Germann"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Daniel Wilhelm Germann
Persone con il nome Daniel Wilhelm Germann lavorano in questi rami economici
Servizi fiduciari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Daniel Wilhelm Germann
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Wilhelm Germann
Numero di pubblicazione: HR02-1005524879, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Jürgen Herzog Management Beratung GmbH, in Feusisberg, CHE-198.535.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145539).
Firma neu:
Jürgen Herzog Management Beratung GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Jürgen Herzog Management Beratung Sàrl en liquidation) (Jürgen Herzog Management Beratung Sagl in liquidazione) (Jürgen Herzog Management Beratung LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.07.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Jürgen Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Neustadt an der Aisch (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Feusisberg];
Germann, Daniel, von Zürich, in Weiningen (ZH), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6915072, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
René Brunner Treuhand AG, in Zürich, CH-020.3.002.030-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 25.10.2012, Publ. 6903560).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germann, Daniel, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6882020, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Trustzone AG, in Dietikon, CH-020.4.032.373-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6858804).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, René, von Bettwil, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Daniel, von Zürich, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oetwil an der Limmat, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift].