Mathias Gerber
residente a Mont-Tramelan, da Langnau im Emmental Mandati attuali: Simmentaler Original, Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter (ASR) Genossenschaft e di più Persone correlate: Marc André Muntwyler, Simon Ulrich Bach, Florian Frédéric Wenger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mathias Gerber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mathias Gerber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mathias Gerber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mathias Gerber"
|
|
Mathias Gerber
residente a Bern, da Langnau im Emmental Mandati attuali: Mäth Gerber Training & Moderation GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mathias Gerber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mathias Gerber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mathias Gerber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mathias Gerber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mathias Gerber
Persone con il nome Mathias Gerber lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni e federazioni
Commercio di materie prime agricole e animali
Altre servici in educazione
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni e federazioni
Commercio di materie prime agricole e animali
Altre servici in educazione
Privato con il nome Mathias Gerber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mathias Gerber
Numero di pubblicazione: HR02-1005675647, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Original Simmentaler, bisher in Messen, CHE-148.171.155, Verein (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004467045).
Statutenänderung:
24.08.2022.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Stapferstrasse 2, 5200 Brugg AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Christian, von Messen, in Messen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dähler, Josef, von Appenzell, in Montreux, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Mathias, von Langnau im Emmental, in Mont-Tramelan, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärz, Ulrich, von Adelboden, in Aeschi bei Spiez, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frefel, Roland, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Martin, von Landiswil, in Eggiwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mörikofer, Basil Matthias, von Frauenfeld, in Oensingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärz, Adrian, von Adelboden, in Aeschi bei Spiez, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Florian Frédéric, von Rüeggisberg, in Val Terbi, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wey, Leonhard, von Entlebuch, in Beromünster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bach, Simon, von Saanen, in Saanen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004675378, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Rinderzüchter (ASR) Genossenschaft, in Zollikofen, CHE-107.813.772, Genossenschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574794).
Statutenänderung:
18.06.2019.
Zweck neu:
Die ASR fördert die schweizerische Rindviehzucht im In- und Ausland und bezweckt die Koordination von Tätigkeiten der Mitgliedorganisationen. Sie ist Ansprechstelle für Tierzucht, Wissenschaft, Behörde und Politik.
Die Zielsetzung soll insbesondere erreicht werden durch:
a) Gemeinsame Abwicklung von Projekten, insbesondere im Bereich von zuchttechnischen Dienstleistungen sowie Forschung und Entwicklung;
b) Pflege der Beziehungen zu den Behörden und anderen Organisationen;
c) Beratung und Unterstützung bei der Entscheidungsfindung der Politiker auf Bundes- und Kantonsebene;
d) eine aktive Promotion für die Rindviehzucht Schweiz im In- und Ausland;
e) Beteiligung an Gesellschaften und Erwerb von Liegenschaften.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebischer, Johann, genannt Hans, von Schmitten (FR), in Bösingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber, Mathias, von Langnau im Emmental, in Mont-Tramelan, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3846145, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Verein Eckstein, Christliche Buchhandlung, in Laupen, CHE-106.180.622, Verein (SHAB Nr. 234 vom 30.11.2012, Publ. 6955416).
Statutenänderung:
15.04.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Mathias, von Langnau im Emmental, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lanz, Andreas , von Huttwil, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Benz, Tabea, von Zürich, in Neuenegg, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Benz, Ernst, von Zürich, in Neuenegg, Mitglied, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Marschall, Annemarie, von Neuenegg, in Neuenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Marc, von Röthenbach im Emmental, in Heitenried, Mitglied und Kassier des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Zürcher, Andreas, von Trachselwald, in Bösingen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bürgler, Sabine, von Muotathal, in Neuenegg, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kradolfer, Peter, von Erlen, in Bösingen, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häsler, Lukas, von Grindelwald, in Laupen BE (Laupen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.