Andrea Gentsch
residente a Unterstammheim, da Neunforn e Stammheim Mandati attuali: Walter Schwendimann AG Persone correlate: Reto Gentsch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Gentsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Gentsch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Gentsch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Gentsch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrea Gentsch
Persone con il nome Andrea Gentsch lavorano in questi rami economici
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Privato con il nome Andrea Gentsch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Gentsch
Numero di pubblicazione: HR02-1005549101, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Büro für Erfrischung GmbH, in Winterthur, CHE-157.616.446, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901380).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentsch, Andreas, von Neunforn, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6043592, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 30 vom 11.02.2011, S. 25, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'393 vom 07.02.2011. Walter Schwendimann AG, in Unterstammheim, CH-020.3.923.486-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2011, S. 25, Publ. 6030420).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentsch, Andrea, von Waltalingen und Neunforn, in Unterstammheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: von Unterstammheim].
Numero di pubblicazione: 4256676, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung Kranken-Mobilien-Magazin im Quartier Zürich-Oberstrass, in Zürich, CH-020.7.904.334-1, Bereitstellung, Unterhalt und Ausleihung von Mobilien und Hilfsmitteln aller Art für die Krankenpflege, Stiftung (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2006, S. 19, Publ. 3516184).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solenthaler, Ursula, von Zürich, in Zürich, Quästor, mit Einzelunterschrift;
Schärer, Martin, von Horgen, in Regensberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentsch, Andrea Max, von Neunforn, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Minoretti, Heidi, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurlinden, Anita, von Zofingen, in Zürich, Quästorin (nicht Mitglied), mit Einzelunterschrift.