Cüneyt Gencdogan
residente a Thalwil, da Turchia Mandati attuali: Clear Maler Gencdogan Persone correlate: Aylin Canbek Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cüneyt Gencdogan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cüneyt Gencdogan"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Cüneyt Gencdogan", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Cüneyt Gencdogan"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Cüneyt Gencdogan
Persone con il nome Cüneyt Gencdogan lavorano in questi rami economici
Verniciatore
Verniciatore
Privato con il nome Cüneyt Gencdogan
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Cüneyt Gencdogan
Numero di pubblicazione: 3918921, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Druckereikollektiv A4 in Liquidation, in Zürich, CHE-346.607.088, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3327813).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gencdogan, Cüneyt, türkischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Yildiz, Sirmali, von Adliswil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3327813, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Druckereikollektiv A4, in Zürich, CHE-346.607.088, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2026905).
Firma neu:
Genossenschaft Druckereikollektiv A4 in Liquidation.
Domizil neu:
[Die Genossenschaft hat ihr Domizil eingebüsst]. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.10.2016 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Aylin Canbek, Gotthardstrasse 28, Postfach 313, 8800 Thalwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gencdogan, Cüneyt, türkischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Yildiz, Sirmali, von Adliswil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Canbek, Aylin, von Zürich, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 7134074, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Druckereikollektiv A4, in Zürich, CH-020.5.000.488-3, c/o Aylin Canbek, Dienerstrasse 19, 8004 Zürich, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2013.
Zweck:
Zweck der Genossenschaft ist der Betrieb eines drucktechnischen Lokals, das von einem Kollektiv betrieben wird. Es werden sowohl Dienstleistungen angeboten, als auch Infrastruktur zur selbständigen Benutzung zur Verfügung gestellt. Es soll ausserdem eine gegenseitige Unterstützung mit anderen Kollektiven und Kooperativen erfolgen, um eine grösstmögliche Unabhängigkeit von kommerziellen Konzernen zu ermöglichen. Die Genossenschaft ist nicht gewinnorientiert. Allfällige Überschüsse werden in die Aufrechterhaltung, Erweiterung oder Erneuerung der Infrastruktur investiert oder an gemeinnützige Projekte gespendet.
Anteilscheine:
CHF 50.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB und Amtsblatt des Kantons Zürich. Gemäss Erklärung vom 27.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gencdogan, Cüneyt, türkischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Canbek, Aylin, von Zürich, in Thalwil, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Dojcinovic, Jelena, von Lachen, in Lachen, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Yildiz, Sirmali, von Adliswil, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann, Tobias, von Zürich, in Männedorf, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.