Paul Gebhardt
residente a Zürich, da Germania Mandati attuali: Setcons Swiss AG, Savraham Capital GmbH Persone correlate: Natalia Siegl Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Gebhardt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Gebhardt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Paul Gebhardt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Paul Gebhardt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Paul Gebhardt
Persone con il nome Paul Gebhardt lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Privato con il nome Paul Gebhardt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Paul Gebhardt
Numero di pubblicazione: HR02-1006009577, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Savraham Capital GmbH, in Zürich, CHE-401.968.107, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005359620).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wolfhalden].
Numero di pubblicazione: HR02-1006009584, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Setcons Swiss AG, in Zürich, CHE-336.499.466, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362423).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wolfhalden].
Numero di pubblicazione: HR02-1005362423, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Setcons Swiss GmbH, in Zürich, CHE-336.499.466, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208181).
Statutenänderung:
10.12.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 10.12.2021 und Bilanz per 30.09.2021 mit Aktiven von CHF 7'290'832.53 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'264'475.01 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Setcons Swiss AG.
Domizil neu:
Sihlstrasse 73, 8001 Zürich.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebhardt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Ilanz/Glion, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebhardt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfhalden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].