Christian Gattiker
residente a Kilchberg, da Rüschlikon Mandati attuali: Bank Julius Bär & Co. AG Persone correlate: Dorota Michalina Pawlicka, Marek Nowak, Nicole Lehmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Gattiker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Gattiker"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Gattiker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Gattiker"
|
|
Christian Gattiker
residente a Brütten, da Oberrieden Mandati attuali: Revoltab AG Persone correlate: Sven Vogel, Olaf Schmitz, Daniel Pfister e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Gattiker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Gattiker"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Gattiker", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Gattiker"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Gattiker
Persone con il nome Christian Gattiker lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle banche e istituti di credito
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Christian Gattiker
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Gattiker
Numero di pubblicazione: HR02-1005736712, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Revoltab AG, in Zug, CHE-466.595.170, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2022, Publ. 1005625868).
Statutenänderung:
14.04.2023.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Revoltab Ltd).
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Maschinengasse 16, 6330 Cham.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können rechtsgültig durch Schreiben oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gattiker, Christian, von Oberrieden, in Brütten, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogel, Sven, von Köniz, in Lostorf, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2087257, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Performa Investment Advisory AG, in Zug, CHE-160.395.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, Publ. 1772369).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gattiker, Christian, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1772369, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Performa Investment Advisory AG, in Zug, CHE-160.395.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2014, Publ. 1628919).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gattiker, Christian, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.