Luis Garcia
residente a Randogne, da Randogne Mandati attuali: Black Fit Club SA Persone correlate: Carmen Garcia Alonso-Pasiarova, Jessica Geneviève Garcia, Malika Garcia Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luis Garcia", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luis Garcia"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luis Garcia", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luis Garcia"
|
|
Luis Garcia
residente a Genève, da Spagna Mandati attuali: Julliard Garcia & Garcia Associés Persone correlate: Muriel Julliard Garcia Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luis Garcia", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luis Garcia"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luis Garcia", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luis Garcia"
|
|
Luis Garcia
residente a Noisy-le-Roi, da Francia Mandati attuali: Synthena AG Persone correlate: Markus Andreas Rüegg, Terence Partridge, Pascal Paul Ferré Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luis Garcia", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luis Garcia"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Luis Garcia", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Luis Garcia"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Luis Garcia
Persone con il nome Luis Garcia lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Servizi traduzioni
Ricerca e sviluppo
Altre servici in educazione
Servizi traduzioni
Ricerca e sviluppo
Privato con il nome Luis Garcia
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Luis Garcia
Numero di pubblicazione: HR02-1006077344, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
GARCIA HUBER AG, in Baden, CHE-364.064.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garcia, Luis Fernando, von Böttstein, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Roger, von Baden und Elsau, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005857072, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
nuclean AG, in Baden, CHE-197.279.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005747633).
Statutenänderung:
29.09.2023.
Sitz neu:
Gebenstorf.
Domizil neu:
Limmatstrasse 55, 5412 Vogelsang AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garcia, Luis Fernando, von Böttstein, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Killer, Christian, von Gebenstorf, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Winkler, Claudia Maria, von Mettauertal, in Mettauertal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005747633, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
nuclean AG, in Baden, CHE-197.279.415, c/o GARCIA HUBER AG, Haselstrasse 33, 5400 Baden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.05.2023.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Reinigungsdienstleistungen in den Bereichen Facility Services (insbesondere Dekontreinigung, Spezialreinigung und Unterhaltsreinigung) sowie in der Personalvermittlung und Personalverleih, des Weiteren Handel mit zugehörigen Produkten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Garcia, Luis Fernando, von Böttstein, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-229.255.214), in Baden, Revisionsstelle.