Thomas Garaio
residente a Urtenen-Schönbühl, da Plaffeien Mandati attuali: Oxomed AG, Rosson Software AG e di più Persone correlate: Martin Gafner, Marcel Carmelo Sarta, Yanick Peter Blaser e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Garaio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Garaio"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Garaio", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Garaio"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Garaio
Persone con il nome Thomas Garaio lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di attrezzature informatiche
Fornitura di servizi informatici
Fabbricazione di attrezzature informatiche
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Thomas Garaio
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Garaio
Numero di pubblicazione: HR02-1005602201, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
TATKRAFT-werk GmbH, in Bern, CHE-240.015.687, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005442962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garaio, Thomas, von Plaffeien, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz, Andreas, von Huttwil, in Kirchlindach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 350 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004459188, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Oxon AG, in Köniz, CHE-298.021.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2016, Publ. 2737457).
Statutenänderung:
13.09.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Geräte und Software im Bereich des Internets der Dinge. Sie betreibt Innovationsforschung auf eigene und fremde Rechnung und bietet begleitende Dienstleistungen im Bereich Konzeption, Design, Software- und Hardware-Engineering an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garaio, Thomas, von Plaffeien, in Urtenen-Schönbühl, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ittigen].
Numero di pubblicazione: 4382683, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
TATKRAFT-werk GmbH, in Bern, CHE-240.015.687, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2984993).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garaio, Thomas, von Plaffeien, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ittigen].