Hans Gantner
residente a Egg b. Zürich, da Eglisau Mandati attuali: GMC Gantner Management Consulting Persone correlate: Marie-Luise Gantner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Gantner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Gantner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Gantner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Gantner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Gantner
Persone con il nome Hans Gantner lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Hans Gantner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Gantner
Numero di pubblicazione: HR02-1006107481, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf, in Roggwil (TG), CHE-374.453.181, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2023, Publ. 1005884531).
Domizil neu:
Rinderweidstrasse 17, 9325 Roggwil TG. [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberli, Thomas, von Hüttwilen, in Roggwil TG, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantner, Hans Jörg, von Flums, in Roggwil TG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hüttinger, Andreas, von Roggwil (TG), in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Patricia, von Muolen, in Roggwil TG, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005085563, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Sonnenhof Uetikon AG, in Uetikon am See, CHE-109.326.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantner, Hans, von Eglisau, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlemann, Heidi, von Seeberg, in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004879957, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
GMS Management Services GmbH, in Uetikon am See, CHE-108.436.838, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2009, S.28, Publ. 4925032).
Statutenänderung:
20.04.2020.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Leestrasse 3, 8132 Egg b. Zürich.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten der Unternehmensberatung und -organisation, der Mitarbeitende- und Kundenumfragen, Marktanalysen sowie Daten- und Informationsverarbeitung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen indes durch eingeschriebenen Briefen die aus dem Anteilbuch ersichtlichen Adressen sämtlicher Gesellschafter/innen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantner, Marie-Luise, von Eglisau, in Egg, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: in Uetikon am See, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Gantner, Hans, von Eglisau, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Uetikon am See].