Markus Gammenthaler
residente a Rosshäusern, da Kölliken Mandati attuali: Rösslispiel-Genossenschaft Zollikofen, Erca System AG in Liquidation Persone correlate: Rolf Habegger, Verena Messerli-Moser, Gerhard Niklaus Galli e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Gammenthaler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Gammenthaler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Gammenthaler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Gammenthaler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Gammenthaler
Persone con il nome Markus Gammenthaler lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fornitura di servizi informatici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Markus Gammenthaler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Gammenthaler
Numero di pubblicazione: HR02-1005778806, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Erca System AG, in Bolligen, CHE-108.071.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 29.12.2014, S.0, Publ. 1904567).
Firma neu:
Erca System AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Anton Gammenthaler, Kappelenring 8, 3032 Hinterkappelen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gammenthaler, Anton, von Kölliken, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gammenthaler, Markus, von Kölliken, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1004681902, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Rösslispiel-Genossenschaft Zollikofen, in Zollikofen, CHE-102.034.370, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, S.0, Publ. 1164781).
Domizil neu:
c/o Markus Hadorn, Bernstrasse 27, 3052 Zollikofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg-Dietrich, Kathrin, von Wangen an der Aare, in Zollikofen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merlach, Daniela, von Muntelier, in Zollikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habegger, Rolf, von Trub, in Zollikofen, Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Markus Walter, von Toffen, in Zollikofen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gammenthaler, Markus, von Kölliken, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Messerli-Moser, Verena, von Rüeggisberg, in Zollikofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1904567, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Erca System AG, in Bolligen, CHE-108.071.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.1993, S. 3333).
Statutenänderung:
11.12.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erstellen von EDV-Programmen. Handel und Vermittlung von Hardware und Software. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme gemäss Sacheinlagevertrag vom 12.5.1993 und Bilanz per 1.1.1993: Aktiven von CHF 373'933.30 und Passiven von CHF 164'533.95 der Kollektivgesellschaft 'Erca-System Kulisch und Gammenthaler', in Bolligen, zum Übernahmepreis von CHf 209'399.35, wovon für CHF 70'000.-- Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].Gemäss Erklärung vom 11.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kulisch, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Bolligen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Scheidegger, Jürg, von Lützelflüh, in Worb, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Johann Bruhin, in Kirchberg BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gammenthaler, Anton, von Kölliken, in Hinterkappelen (Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Vizepräsident mit Einzelunterschrift];
Gammenthaler, Markus, von Kölliken, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.