Christian A. Gärtner
residente a Greppen, da Germania Mandati attuali: Christian A. Gärtner, LAW & CONSULTING, fun6 marketing ag e di più Persone correlate: Fatime Ildikó Gärtner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian A. Gärtner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian A. Gärtner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian A. Gärtner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian A. Gärtner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian A. Gärtner
Persone con il nome Christian A. Gärtner lavorano in questi rami economici
Officio di notare e avvocato
Servizi pubblicità
Officio di notare e avvocato
Servizi pubblicità
Privato con il nome Christian A. Gärtner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian A. Gärtner
Numero di pubblicazione: HR02-1004521147, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
fun6 marketing ag, in Zug, CHE-301.469.619, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580045).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gärtner, Christian A., deutscher Staatsangehöriger, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Weggis];
Gartner, Fatime Ildikó, ungarische Staatsangehörige, in Greppen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Ratkai, Fatime, in Weggis].
Numero di pubblicazione: HR02-1004512432, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
123 Real Estate GmbH, bisher in Zug, CHE-234.783.275, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3794401).
Statutenänderung:
20.11.2018.
Firma neu:
Ideas & Innovations GmbH.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Online Marketing;
Planung und Durchführung von Werbekampagnen sowie Konzeption und Betrieb von Online Portalen;
Publikation im lnternet und im multimedialen Bereich;
Adress- und Direktabschluss-Vermittlung, insbesondere auch im Versicherungsbereich, Import und Export von Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit elektronischen Geräten aller Art im Konsumgüter- und Unterhaltungselektronikbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gärtner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Greppen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Mike Fabian, von Lungern, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Irka, René, von Orpund, in Menziken, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 3794401, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
123 Real Estate GmbH, in Zug, CHE-234.783.275, Baarerstrasse 63, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.09.2017.
Zweck:
Bewirtschaftung, Vermietung, Verwaltung, Unterhalt und Vermittlung von Immobilien;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 27.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gärtner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Greppen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.