Jürg Fuhrer
residente a Thal, da Grindelwald Mandati attuali: Sennhütte Thal AG, Kantonalverband St.Gallen - Appenzell - Thurgau des Milch-, Butter- und Käsehandels Persone correlate: Manuela Fuhrer-Geisser, Marcel Tobler, Mario Enzler e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Fuhrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Fuhrer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Fuhrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Fuhrer"
|
|
Jürg Fuhrer
residente a Konolfingen, da Adelboden Mandati attuali: MyVino AG, IN-FLUENCE AG e di più Persone correlate: David Gerber, Fabian Valentin Boffa, Dominik Novo e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Fuhrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Fuhrer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jürg Fuhrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jürg Fuhrer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jürg Fuhrer
Persone con il nome Jürg Fuhrer lavorano in questi rami economici
Produzione di commestibili
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio di prodotti alimentari
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Servizi per consulenza manageriale
Produzione di commestibili
Associazioni religiose, politiche o secolari
Commercio di prodotti alimentari
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Jürg Fuhrer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jürg Fuhrer
Numero di pubblicazione: HR02-1006125723, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SCB Group AG, in Bern, CHE-114.280.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005846554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Pascal Yves, von Leissigen, in Mont-sur-Rolle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streit, Mark, von Wald (BE), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Jürg, von Adelboden, in Konolfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006124711, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
ATC Solutions GmbH, in Worb, CHE-464.132.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2018, Publ. 1004505417).
Statutenänderung:
27.08.2024.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ben Mohamed, Ibrahim Kader, von Guggisberg, in Worb, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Iacobacci, Michele, von Bäriswil, in Hindelbank, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
JPF Group AG (CHE-403.298.588), in Bern, Gesellschafterin, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fuhrer, Jürg, von Adelboden, in Konolfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1006088995, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
TeamTreuhandBern AG, in Münchenbuchsee, CHE-103.355.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569583).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löffel, Linda, von Müntschemier, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuhrer, Jürg, von Trubschachen, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rebecchi, Stephan, von Bannwil, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].