Renate Fuchs Perdikakis
residente a Herrliberg, da Zürich e Malters Mandati attuali: Vasilis AG, La Femme SA Persone correlate: Basile Perdikakis Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Renate Fuchs Perdikakis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Renate Fuchs Perdikakis"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Renate Fuchs Perdikakis", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Renate Fuchs Perdikakis"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Renate Fuchs Perdikakis
Persone con il nome Renate Fuchs Perdikakis lavorano in questi rami economici
Commercio di vestiti
Commercio di vestiti
Privato con il nome Renate Fuchs Perdikakis
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Renate Fuchs Perdikakis
Numero di pubblicazione: HR02-1005352861, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vasilis AG, in Zürich, CHE-106.048.106, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2016, S.0, Publ. 3197661).
Statutenänderung:
01.12.2021.
Sitz neu:
Herrliberg.
Domizil neu:
c/o Renate Fuchs Perdikakis, Grundhofstrasse 19, 8704 Herrliberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs Perdikakis, Renate, von Zürich und Malters, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietikon].
Numero di pubblicazione: 3045264, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
La Femme SA, in Opfikon, CH-020.3.908.702-3, Engros-Handel mit Bekleidung und Schuhen, insbesondere für Damen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.1995, S. 2590).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klarer Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Renate, von Malters, in Dietikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen];
Perdikakis, Basile, von Malters, in Dietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: griechischer Staatsangehöriger, in Wallisellen];
Kästner Treuhand AG, in Dietikon, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Vasilis AG, in Wallisellen , Handel mit und Verkauf von Bekleidung und Schuhen (SHAB Nr.221 vom 23.9.1986, S.3649). Statuten am 5.3.1990 geändert.
Sitz neu:
Küsnacht.
Domizil:
Zürichstrasse 81, 8700 Küsnacht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perdikakis Basile, griechischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fuchs Johann, von Malters, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Verwaltungsratsmitglieder neu oder mutierend:
Fuchs Perdikakis, Renate, von Zürich und Malters, in Dietikon, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: Fuchs Renate, von Malters, in Wallisellen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift).