Marc Friedrichsen
residente a Hölstein, da Zürich Mandati attuali: Boutique Danoise AG Persone correlate: Julia Maria Reidemeister Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Friedrichsen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Friedrichsen"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marc Friedrichsen", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marc Friedrichsen"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marc Friedrichsen
Persone con il nome Marc Friedrichsen lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Commercio di prodotti di elettrodomestici e prodotti simili
Privato con il nome Marc Friedrichsen
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marc Friedrichsen
Numero di pubblicazione: 4365795, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Brightcon AG, in Küsnacht (ZH), CHE-300.134.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3315381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mountfield, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Friedrichsen, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riede, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Busch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3982449, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'961 vom 26.10.2017 Boutique Danoise AG, in Basel, CHE-107.737.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3840651).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrichsen, Marc, von Zürich, in Hölstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Freiedrichsen, Marc].
Numero di pubblicazione: 3881709, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
V-Con AG, in Küsnacht (ZH), CHE-337.898.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3351909).
Firma neu:
V-Con AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.10.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riede, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Busch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedrichsen, Marc, von Zürich, in Hölstein, Liquidator, mit Einzelunterschrift.