Marianne Frey
residente a Muttenz, da Muttenz Mandati attuali: Senioren Muttenz Persone correlate: Doris Stebler, Anton Jeker, Linda Schätti e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Frey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Frey"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Frey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Frey"
|
|
Marianne Frey
residente a Worb, da Zürich Mandati attuali: ECL (Ecological Consulting and Logistics) AG Persone correlate: Claudio Frey Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Frey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Frey"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marianne Frey", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marianne Frey"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marianne Frey
Persone con il nome Marianne Frey lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Associazioni religiose, politiche o secolari
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Privato con il nome Marianne Frey
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marianne Frey
Numero di pubblicazione: HR02-1005166564, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ECL (Ecological Consulting and Logistics) AG, in Feusisberg, CHE-115.271.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547494).
Statutenänderung:
22.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich der Abfallbewirtschaftung und Abfallverwertung sowie den Import und den Export von Abfällen und anderen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten oder weiterveräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Claudio, von Zürich, in Konstanz (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eichenau (DE)];
Frey, Marianne, von Zürich, in Worb, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herbligen].
Numero di pubblicazione: 2425079, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Senioren Muttenz, in Muttenz, CHE-114.811.287, Verein (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, Publ. 6477594).
Statutenänderung:
31.01.2013.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Klara, von Stalden VS, in Muttenz, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Rudolf, von Basel, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Marianne, von Muttenz, in Muttenz, Vizepräsidentin des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Binggeli, Karl, von Muttenz, in Muttenz, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1438793, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ECL (Ecological Consulting and Logistics) AG, in Feusisberg, CHE-115.271.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2012, Publ. 6666278).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Claudio, von Zürich, in Eichenau (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Frey, Marianne, von Zürich, in Herbligen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.